ESCILA SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 109
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCILA SEGURIDAD SL
CIF B87921268
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/09/2017
Página Web www.escila.eu
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Burgueño Pablo
VINCULACIONES DE ESCILA SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCILA SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Burgueño Pablo | Liquidador | 11/01/2022 | 11/01/2022 |
Fernandez Burgueño Pablo | Socio Unico | 29/03/2019 | 11/01/2022 |
Fernandez Burgueño Pablo | Administrador Unico | 22/03/2019 | 11/01/2022 |
Carmona Casatejada Alfonso Javier | Apoderado | 10/11/2017 | 29/03/2019 |
Arellano Rodriguez Santiago | Administrador Unico | 28/08/2018 | 22/03/2019 |
Fernandez Burgueño Pablo | Administrador Unico | 17/10/2017 | 28/08/2018 |
ACTOS BORME DE ESCILA SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 7 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 7 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 7 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 7 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 6 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 5 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 157, S 8, H M 654153, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 157, S 8, H M 654153, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
- Actividad principal: Las actividades emisión de informes, en su caso certificados, que determinen el grado de seguridad a nivel informático de cualquier tipo de entidad, incluidas administraciones y personas físicas. (Actividades de consultoría informática). Otras actividades: Asesoramiento .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 157, S 8, H M 654153, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 157, S 8, H M 654153, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28