FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCILA SEGURIDAD SL | Liquidador | 11/01/2022 | 11/01/2022 |
ESCILA SEGURIDAD SL | Socio Unico | 29/03/2019 | 11/01/2022 |
ESCILA SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 22/03/2019 | 11/01/2022 |
SMART LEGAL CAPITAL SLP | Liquidador | 01/10/2020 | 01/10/2020 |
SMART LEGAL CAPITAL SLP | Soc.Prof. | 26/03/2019 | 01/10/2020 |
SMART LEGAL CAPITAL SLP | Administrador Unico | 26/03/2019 | 01/10/2020 |
ESCILA SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 17/10/2017 | 28/08/2018 |
451 LEGAL SL | Administrador Solidario | 29/01/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO
Empresa: ESCILA SEGURIDAD SL
Liquidador
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 7 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: ESCILA SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 7 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: SMART LEGAL CAPITAL SLP
Liquidador
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 183, S 8, H M 691538, I/A 2 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Empresa: SMART LEGAL CAPITAL SLP
Administrador Unico
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 183, S 8, H M 691538, I/A 2 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Empresa: ESCILA SEGURIDAD SL
Socio Único
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 158, S 8, H M 654153, I/A 5 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Empresa: SMART LEGAL CAPITAL SLP
Administrador Unico
- Fernandez Burgueño Pablo
Soc.Prof.
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 181, S 8, H M 691538, I/A 1 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Empresa: ESCILA SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 157, S 8, H M 654153, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: ESCILA SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 157, S 8, H M 654153, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Empresa: ABANLEX SL
Administrador Solidario
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25867 , F 129, S 8, H M 466272, I/A 7 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: ESCILA SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Fernandez Burgueño Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 151, S 8, H M 654153, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Información de FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BURGUEÑO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos