ERVILAR-PROYECTOS DE ENERGIA INNOVADORA Y RENOVABLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social TRVA de Montouto, 14
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social ERVILAR-PROYECTOS DE ENERGIA INNOVADORA Y RENOVABLE SL
CIF B70091830
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 19/01/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ERVILAR-PROYECTOS DE ENERGIA INNOVADORA Y RENOVABLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERVILAR-PROYECTOS DE ENERGIA INNOVADORA Y RENOVABLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Iglesias Jose | Administrador Unico | 13/06/2011 | 30/01/2013 |
Iglesias Iglesias Jose | Liquidador | 30/01/2013 | 30/01/2013 |
Iglesias Tacon Iria Maria | Administrador Unico | 18/05/2010 | 13/06/2011 |
Iglesias Iglesias Jose | Administrador Unico | 18/05/2010 |
ACTOS BORME DE ERVILAR-PROYECTOS DE ENERGIA INNOVADORA Y RENOVABLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 4 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 4 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-15
- -La promoción, transporte y distribución de energía renovable . -El comercio al por mayor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos. La instalación de aparatos para uso de energías renovables. Intermediarios de comercio de aparatos electrónicos. Arrendamiento de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 2. OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto: -La promoción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. -El comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-15