IGLESIAS IGLESIAS JOSE
Informe ejecutivo de IGLESIAS IGLESIAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGLESIAS IGLESIAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESORTES GALICIA SRL | Administrador Solidario | 02/03/2016 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS IGLESIAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS IGLESIAS JOSE
Empresa: GASTRAR SL
Liquidador Unico
- Iglesias Iglesias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 16, S 8, H SC 23366, I/A 2 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-15
Empresa: GASTRAR SL
Administrador Unico
- Iglesias Iglesias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 16, S 8, H SC 23366, I/A 2 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-15
Empresa: RESORTES GALICIA SRL
Administrador Solidario
- Gonzalez Cid Iker
- Iglesias Iglesias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 198, S 8, H OR 15122, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-32
Liquidador
- Iglesias Iglesias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-15
Administrador Unico
- Iglesias Iglesias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 5 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-15
Administrador Unico
- Iglesias Iglesias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 4 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-15
Administrador Unico
- Iglesias Iglesias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 181, S 8, H SC 40506, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-15
Información de IGLESIAS IGLESIAS JOSE
Mostramos los datos de IGLESIAS IGLESIAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS IGLESIAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos