ERROTARITXUENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Lugaritz, 21
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ERROTARITXUENA SL
CIF B75046920
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/05/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SUKILAN SL
VINCULACIONES DE ERROTARITXUENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERROTARITXUENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cedrun Ibarra Joseba | Administrador Solidario | 10/06/2011 | 18/08/2020 |
Suquia Irastorza Aitziber | Administrador Solidario | 10/06/2011 | 18/08/2020 |
SUKILAN SL | Socio Unico | 10/06/2011 | 15/03/2013 |
ACTOS BORME DE ERROTARITXUENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 190, S 8, H SS 33538, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 190, S 8, H SS 33538, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 190, S 8, H SS 33538, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 189, S 8, H SS 33538, I/A 1 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 189, S 8, H SS 33538, I/A 1 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-20
Dirección:PASEO LUGARITZ 21. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:16/05/11
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:La promoción y venta de 89 viviendas, garajes y trasteros en las parcelas denominadas MC 6.13.A-1 y MC 6.13.A-2 incluidas dentro de la Unidad de Ejecución 4 Odi Bakar de Durango
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 189, S 8, H SS 33538, I/A 1 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-20