SUKILAN SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SUKILAN SL
CIF B20783734
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUKILAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUKILAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cedrun Ibarra Joseba | Consejero | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Egaña Lizarralde Jose-manuel | Consejero | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Pozueta Lopez De Zubiria Alfredo | Secretario | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Pozueta Lopez De Zubiria Alfredo | Consejero | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Suquia Irastorza Aitziber | Vicepresidente | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Suquia Irastorza Aitziber | Consejero | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Suquia Murua Antonio | Presidente | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Suquia Murua Antonio | Consejero | 08/09/2010 | 15/03/2013 |
Auzmendi Galparsoro Juan | Consejero | 08/09/2010 |
ACTOS BORME DE SUKILAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 91, S 8, H SS 21232, I/A 7 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 91, S 8, H SS 21232, I/A 7 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-20
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 91, S 8, H SS 21232, I/A 7 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-231-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-75-20
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 91, S 8, H SS 21232, I/A 6 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-20
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 91, S 8, H SS 21232, I/A 6 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 91, S 8, H SS 21232, I/A 6 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-111-20