MASTER HOBBY TOYS DISTRIBUCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Miño, 5
Código Postal 08223
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASTER HOBBY TOYS DISTRIBUCIONES SL
CIF B65033292
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2009
Nombres Anteriores
- EQUUS BUSINESS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martin Martinez Ruben
VINCULACIONES DE MASTER HOBBY TOYS DISTRIBUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASTER HOBBY TOYS DISTRIBUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Martinez Ruben | Administrador Unico | 22/02/2010 | 06/07/2021 |
Oñate Farras Francesc | Administrador Unico | 17/02/2009 | 22/02/2010 |
ACTOS BORME DE MASTER HOBBY TOYS DISTRIBUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 151, S 8, H B 376686, I/A 3 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 320/2021, AUTO FIRME DE FECHA 24/03/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 151, S 8, H B 376686, I/A 3 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Empresa: EQUUS BUSINESS SL
- AMPLIAR A:EL COMERCIO AL MAYOR Y AL MENOR,LA DISTRIBUCION,COMERCIALIZACION,EXPORTACION E IMPORTACION,INTERMEDIACION,INCLUSO EN ZONAS Y DEPOSITOS FRANCOS Y ZONAS ESPECIALES,DE JUGUETES,ARTICULOS DE DEPORTE Y DECORACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 150, S 8, H B 376686, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Empresa: EQUUS BUSINESS SL
- CL MIÑO Num.5 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 150, S 8, H B 376686, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Empresa: EQUUS BUSINESS SL
- MASTER HOBBY TOYS DISTRIBUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 150, S 8, H B 376686, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Empresa: EQUUS BUSINESS SL
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 150, S 8, H B 376686, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Empresa: EQUUS BUSINESS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 150, S 8, H B 376686, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Empresa: EQUUS BUSINESS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 150, S 8, H B 376686, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Empresa: EQUUS BUSINESS SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO SOCIO UNICO LA SOCIEDAD CENTRE DE CREACIO I DOMICILIACIO EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41038 , F 146, S 8, H B 376686, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08