EQUILATERAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Canonge Brugulat, 7
Código Postal 25003
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social EQUILATERAL SA
CIF A25264599
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EQUILATERAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUILATERAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortada Catala Montserrat | Administrador Unico | 22/03/2019 | 29/01/2024 |
Cortada Catala Montserrat | Liquidador | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
Cortada Catala Montserrat | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 22/03/2019 |
Cortada Robert Miguel | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 22/03/2019 |
Cortada Robert Miguel | Administrador Unico | 29/06/2012 | 10/04/2017 |
ACTOS BORME DE EQUILATERAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
- La Sociedad tiene por objeto: Actividad principal: CNAE 4741. La comercialización de ordenadores y periféricos y electrónica en general. Otras actividades: La mediación, coordinación e intermediación en la prestación de servicios de empresariales, consulting, ingeniería, formación y promoción tecnol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-25
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Cambio de la duración del cargo de administrador y modificación del artículo 14º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 90, S 8, H L 962, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 90, S 8, H L 962, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25