CORTADA ROBERT MIGUEL
Informe ejecutivo de CORTADA ROBERT MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CORTADA ROBERT MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUILATERAL SA | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 22/03/2019 |
GRUP DE SERVEIS TRIANGLE SA | Administrador Solidario | 11/04/2017 | 25/02/2019 |
JORDI CORTADA ARGILES SL | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 29/10/2018 |
MENJAR DE CINE SL | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 29/10/2018 |
TEATRO PRINCIPAL DE LERIDA SA | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 29/10/2018 |
GRUP DE SERVEIS TRIANGLE SA | Administrador Unico | 29/06/2012 | 11/04/2017 |
EQUILATERAL SA | Administrador Unico | 29/06/2012 | 10/04/2017 |
JORDI CORTADA ARGILES SL | Administrador Unico | 12/12/2011 | 10/04/2017 |
MENJAR DE CINE SL | Administrador Unico | 10/04/2017 | |
TEATRO PRINCIPAL DE LERIDA SA | Administrador Unico | 10/04/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORTADA ROBERT MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTADA ROBERT MIGUEL
Empresa: EQUILATERAL SA
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 91, S 8, H L 962, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-25
Empresa: GRUP DE SERVEIS TRIANGLE SA
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 60, S 8, H L 3665, I/A 12 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-25
Empresa: MENJAR DE CINE SL
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 183, S 8, H L 10451, I/A 7 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-25
Empresa: JORDI CORTADA ARGILES SL
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 16, S 8, H L 2779, I/A 11 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-25
Empresa: TEATRO PRINCIPAL DE LERIDA SA
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 46, S 8, H L 3838, I/A 30 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-25
Empresa: GRUP DE SERVEIS TRIANGLE SA
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 60, S 8, H L 3665, I/A 11 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
Empresa: GRUP DE SERVEIS TRIANGLE SA
Administrador Unico
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 60, S 8, H L 3665, I/A 11 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
Empresa: EQUILATERAL SA
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 90, S 8, H L 962, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
Empresa: EQUILATERAL SA
Administrador Unico
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 90, S 8, H L 962, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
Empresa: TEATRO PRINCIPAL DE LERIDA SA
Administrador Solidario
- Cortada Catala Montserrat
- Cortada Robert Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 46, S 8, H L 3838, I/A 29 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
VER MAS ACTOS
Información de CORTADA ROBERT MIGUEL
Mostramos los datos de CORTADA ROBERT MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTADA ROBERT MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos