OMCE IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 116
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OMCE IBERIA SL
CIF B65287278
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Fabricación de envases y embalajes de madera
Fecha de Constitución 23/11/2009
Nombres Anteriores
- ENVASES SERGEEVA SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OMCE IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OMCE IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cesare Rocchetti | Presidente | 01/07/2011 | 07/05/2014 |
Cesare Rocchetti | Consejero | 01/07/2011 | 07/05/2014 |
De Alfonso Y De Janer Carlos | Secretario No Consejero | 01/07/2011 | 07/05/2014 |
Gerico Campanera Jesus | Apoderado | 14/10/2010 | 07/05/2014 |
Gerico Campanera Jesus | Consejero | 01/07/2011 | 07/05/2014 |
Gerico Campanera Jesus | Consejero Delegado | 01/07/2011 | 07/05/2014 |
Gerico Campanera Jesus | Liquidador | 07/05/2014 | 07/05/2014 |
Gerico Campanera Santiago | Consejero | 01/07/2011 | 07/05/2014 |
Giovanni Rocchetti | Consejero | 01/07/2011 | 07/05/2014 |
Gerico Campanera Jesus | Administrador Unico | 03/01/2011 | 01/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OMCE IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 44, S 8, H B 397610, I/A 6 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 44, S 8, H B 397610, I/A 6 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 44, S 8, H B 397610, I/A 6 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 44, S 8, H B 397610, I/A 5 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 44, S 8, H B 397610, I/A 5 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Empresa: ENVASES SERGEEVA SL
- OMCE IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 43, S 8, H B 397610, I/A 4 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: ENVASES SERGEEVA SL
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 94.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 43, S 8, H B 397610, I/A 4 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: ENVASES SERGEEVA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 43, S 8, H B 397610, I/A 3 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Empresa: ENVASES SERGEEVA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41807 , F 43, S 8, H B 397610, I/A 3 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08