ENTE PUBLICIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Republica Argentina, 79
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENTE PUBLICIDAD SL
CIF B08732505
Capital Social 36060.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.ente.com
Nombres Anteriores
- ENTE PUBLICIDAD SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Alfonso Yanet Leidis
Auditor AUDITING SL
VINCULACIONES DE ENTE PUBLICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTE PUBLICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTER BG AUDITORS SL | Auditor Suplente | 20/01/2009 | 11/08/2022 |
ALTER BG AUDITORS SL | Auditor Suplente | 12/03/2010 | 11/08/2022 |
AUDITING SL | Auditor Suplente | 17/12/2010 | 11/08/2022 |
AUDITING SL | Auditor | 21/09/2012 | 11/08/2022 |
Muñoz Bisie Jorge | Apoderado | 11/08/2022 | |
Perez Alfonso Yanet Leidis | Administrador Unico | 27/05/2021 | 11/08/2022 |
Perez Alonso Yanet Leidis | Administrador Suplente | 16/06/2020 | 11/08/2022 |
Sanchez Lorca Francisco Jose | Auditor | 20/01/2009 | 11/08/2022 |
Sanchez Lorca Francisco Jose | Auditor | 12/03/2010 | 11/08/2022 |
Sanchez Lorca Francisco Jose | Auditor | 17/12/2010 | 11/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENTE PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47817 , F 71, S 8, H B 35704, I/A 34 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47817 , F 71, S 8, H B 35704, I/A 34 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28030 , F 180, S 8, H B 35704, I/A 33 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28030 , F 180, S 8, H B 35704, I/A 33 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 31 EN CUANTO A LA OMISION DE LA DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO: DON JUAN MANUEL CASTRO TORRES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28030 , F 180, S 8, H B 35704, I/A 32 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-08
Empresa: ENTE PUBLICIDAD SA
Capital Anterior: | 72.120,00 | Euros |
Disminución de capital | 36.060,00 | Euros |
Capital Actual: | 36.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 90, S 8, H B 35704, I/A 31 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Empresa: ENTE PUBLICIDAD SA
Administrador Suplente
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 90, S 8, H B 35704, I/A 31 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Empresa: ENTE PUBLICIDAD SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 90, S 8, H B 35704, I/A 31 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Empresa: ENTE PUBLICIDAD SA
- Denominación y forma adoptada: ENTE PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 90, S 8, H B 35704, I/A 31 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Empresa: ENTE PUBLICIDAD SA
- AV REPUBLICA ARGENTINA NUM.79-81 P.ATICO PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 90, S 8, H B 35704, I/A 30 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08