ENGIFIRE PROTECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Guatemala, 31
Código Postal 08740
Municipio Sant Andreu de la Barca
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENGIFIRE PROTECT SL
CIF B65320145
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 15/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENGIFIRE PROTECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENGIFIRE PROTECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galvez Santos Luis | Administrador Unico | 07/04/2015 | 15/02/2018 |
Galvez Santos Luis | Liquidador | 15/02/2018 | 15/02/2018 |
Martin Moron Oliver | Administrador Unico | 19/07/2011 | 07/04/2015 |
Laguna Misas Raul | Administrador Unico | 13/05/2010 | 19/07/2011 |
ACTOS BORME DE ENGIFIRE PROTECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 173, S 8, H B 394769, I/A 4 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 173, S 8, H B 394769, I/A 4 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 173, S 8, H B 394769, I/A 4 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
- AV GUATEMALA 31 LOCAL 1 C (SANT ANDREU DE LA BARCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 172, S 8, H B 394769, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 172, S 8, H B 394769, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 172, S 8, H B 394769, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 172, S 8, H B 394769, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 172, S 8, H B 394769, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 169, S 8, H B 394769, I/A 1 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Dirección:CL SARDANA 15 BAJOS (SANT ANDREU DE LA BARCA)
Comienzo de operaciones:15/04/10
Capital:25.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS CONTRA INCENDIOS,ESTUDIOS,PROYECTOS,CERTIFICACIONES,INSTALACIONES,SECTORIZACIONES,MANTENIMIENTO,VERIFICACI ONES,REPARACION Y CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON PREVENCION,EXTINCION DE INCENDIOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 169, S 8, H B 394769, I/A 1 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08