MARTIN MORON OLIVER
Informe ejecutivo de MARTIN MORON OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MORON OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDRIERES MARTIN SL | Apoderado Solidario | 13/04/2021 | |
MARTIN BETMAR SL | Administrador Unico | 05/11/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN MORON OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MORON OLIVER
Empresa: VIDRIERES MARTIN SL
Apoderado Solidario
- Martin Moron Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29970 , F 83, S 8, H B 91453, I/A 7 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Empresa: MARTIN BETMAR SL
Administrador Unico
- Martin Moron Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47512 , F 142, S 8, H B 554211, I/A 1 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Empresa: ENGIFIRE PROTECT SL
Administrador Unico
- Martin Moron Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 172, S 8, H B 394769, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Empresa: ENGIFIRE PROTECT SL
Administrador Unico
- Martin Moron Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 172, S 8, H B 394769, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08
Información de MARTIN MORON OLIVER
Mostramos los datos de MARTIN MORON OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MORON OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos