ENESTOBRE SL - EXTINGUIDA
Razón Social ENESTOBRE SL
CIF B25657560
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/01/2008
Nombres Anteriores
- FARRENGINY SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENESTOBRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENESTOBRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENESTOBRE SL | Administrador Solidario | 01/09/2014 | 04/05/2018 |
Farre Barrera Josep | Liquidador | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
Farre Barrera Josep | Administrador Unico | 11/04/2017 | 04/05/2018 |
Farre Barrera Josep | Administrador Solidario | 11/04/2017 | |
Ramellat Ortonobes Rosa | Administrador Solidario | 01/09/2014 | 11/04/2017 |
Farre Barrera Josep | Administrador Unico | 01/09/2014 |
ACTOS BORME DE ENESTOBRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 7 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 7 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 7 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 7 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 6 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 10 de los Estatutos, relativo al órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 6 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 6 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 6 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-25
- En el BORME 176/14,ref. 368087, se publicó, por error, el nombramiento como Adm.sol de "ENESTOBRE SL", inscr. 5, cuando en realidad dicho nombramiento lo fue a favor de Don Josep Farré Barrera, lo que se indica para su subsanación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 5 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-25
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 5, S 8, H L 22298, I/A 5 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-25