ENERTIA ENERGIAS DIVERSAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Las Delicias, 1
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERTIA ENERGIAS DIVERSAS SL
CIF B14876809
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 20/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENERTIA ENERGIAS DIVERSAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERTIA ENERGIAS DIVERSAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Baño Enrique | Liquidador Unico | 18/01/2013 | 18/01/2013 |
GOLD SIERRA SOLAR SL | Administrador Unico | 14/10/2011 | 18/01/2013 |
Campos Viejo Enrique | Administrador Solidario | 17/11/2009 | 14/10/2011 |
Campos Viejo Javier | Administrador Solidario | 17/11/2009 | 14/10/2011 |
ACTOS BORME DE ENERTIA ENERGIAS DIVERSAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
- PASEO DE LAS DELICIAS 1 - C.P. 41001 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4º: Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-14