CAMPOS BAÑO ENRIQUE
Informe ejecutivo de CAMPOS BAÑO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPOS BAÑO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLD SIERRA SOLAR SL | Socio Unico | 05/03/2012 | |
GOLD SIERRA SOLAR SL | Administrador Unico | 05/03/2012 | |
LUCK VISTA SUN SL | Socio Unico | 05/03/2012 | |
LUCK VISTA SUN SL | Administrador Unico | 05/03/2012 | |
ESPERANZA SOLAR SL | Socio Unico | 29/02/2012 | |
ESPERANZA SOLAR SL | Administrador Unico | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE CAMPOS BAÑO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS BAÑO ENRIQUE
Empresa: ENERTIA ENERGIAS DIVERSAS SL
Liquidador Unico
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 87, S 8, H SE 91055, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
Empresa: LAPO SKINER SL
Administrador Unico
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 164, S 8, H CO 27992, I/A 4 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-14
Empresa: LAPO SKINER SL
Administrador Unico
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 163, S 8, H CO 27992, I/A 3 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-14
Empresa: LAPO SKINER SL
Nuevo Socio Único
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 163, S 8, H CO 27992, I/A 3 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-14
Empresa: LUCK VISTA SUN SL
Administrador Unico
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 163, S 8, H SE 92593, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Empresa: LUCK VISTA SUN SL
Nuevo Socio Único
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 163, S 8, H SE 92593, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Empresa: GOLD SIERRA SOLAR SL
Administrador Unico
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 153, S 8, H SE 92591, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Empresa: GOLD SIERRA SOLAR SL
Nuevo Socio Único
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 153, S 8, H SE 92591, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Empresa: ESPERANZA SOLAR SL
Administrador Unico
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 113, S 8, H SE 92577, I/A 2 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
Empresa: ESPERANZA SOLAR SL
Nuevo Socio Único
- Campos Baño Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 113, S 8, H SE 92577, I/A 2 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
Información de CAMPOS BAÑO ENRIQUE
Mostramos los datos de CAMPOS BAÑO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS BAÑO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos