ENERGIAS EOLICAS Y ECOLOGICAS 56 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Coso, 66
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social ENERGIAS EOLICAS Y ECOLOGICAS 56 SL
CIF B99227597
Capital Social 133500.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 30/10/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENERGIAS EOLICAS Y ECOLOGICAS 56 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIAS EOLICAS Y ECOLOGICAS 56 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguerri San Rafael Domingo | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Aragonesa De Generaciones Integradas Distribuidas | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Benito Ruiz Tapiador Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Briceño Viviente Cipriano | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Briceño Viviente David | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
CHEMIEURO SL | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Coronado Nasarre Gregorio | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Coronado Nasarre Gregorio | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Fuertes Bertol Andres Vicente | Consejero | 10/12/2010 | 26/12/2012 |
FUERZAS ELECTRICAS DE ZARAGOZA SL | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERGIAS EOLICAS Y ECOLOGICAS 56 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 196, S 8, H Z 47612, I/A 8 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 196, S 8, H Z 47612, I/A 8 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 196, S 8, H Z 47612, I/A 8 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 196, S 8, H Z 47612, I/A 8 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 196, S 8, H Z 47612, I/A 7 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 196, S 8, H Z 47612, I/A 7 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 188, S 8, H Z 47612, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 188, S 8, H Z 47612, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-50
- DEROGADOS los Estatutos Sociales vigentes y APROBADOS UNOS NUEVOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 184, S 8, H Z 47612, I/A 4 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-50