SANZ OSORIO JAVIER
Informe ejecutivo de SANZ OSORIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE SANZ OSORIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAROEN GLOBAL SL | Administrador Solidario | 11/08/2023 | |
TECNOLOGIAS INEDITAS MEDIOAMBIENTALES SL | Administrador Solidario | 03/02/2022 | |
CHITAWI SL | Administrador Unico | 09/03/2021 | |
BEZAR INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 08/01/2021 | |
IBERSOSIGMA 2019 SL | Administrador Solidario | 17/05/2019 | |
GREENVAL TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 02/05/2019 | |
GREENVAL TECHNOLOGIES SL | Presidente | 02/05/2019 | |
GREENVAL TECHNOLOGIES SL | Consejero | 02/05/2019 | |
VALORIZACIONES ANDALUZAS SL | Administrador Solidario | 02/06/2017 | |
TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO SL | Administrador Solidario | 02/06/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANZ OSORIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ OSORIO JAVIER
Empresa: SAROEN GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Buey Casaus Alberto
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 136, S 8, H Z 57151, I/A 4 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-50
Empresa: SOCIEDAD EOLICA RIBERA BAJA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060, L 824, F 153, S 8, H AB 29900, I/A 5 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-02
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Eligio Carlos
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722 , F 200, S 8, H Z 48874, I/A 10 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Sanz Osorio Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722 , F 200, S 8, H Z 48874, I/A 10 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-50
Empresa: CHITAWI SL
Administrador Unico
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38831 , F 21, S 8, H M 690262, I/A 3 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: CHITAWI SL
Administrador Solidario
- Cuevas Codon Enrique
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38831 , F 21, S 8, H M 690262, I/A 3 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: BEZAR INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Oliva Urcia Luis Manuel
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4501 , F 135, S 8, H Z 67961, I/A 1 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-50
Empresa: PROMALFAR LOGISTIA SL
Administrador Solidario
- Cuevas Codon Enrique
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38655 , F 23, S 8, H M 687347, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: IBERSOSIGMA 2019 SL
Administrador Solidario
- Garcia Palos Dario Francisco
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4407 , F 9, S 8, H Z 65543, I/A 1 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-50
Empresa: CHITAWI SL
Administrador Solidario
- Cuevas Codon Enrique
- Sanz Osorio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38831 , F 20, S 8, H M 690262, I/A 2 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ OSORIO JAVIER
Mostramos los datos de SANZ OSORIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ OSORIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos