ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARQUE 19 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernandez de la Hoz, 70
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARQUE 19 SL
CIF B84611664
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 23/02/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ELLOMAY SPAIN SL
Propietario ELLOMAY SPAIN SL
VINCULACIONES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARQUE 19 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARQUE 19 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELLOMAY SPAIN SL | Socio Unico | 07/12/2012 | 18/12/2015 |
ELLOMAY SPAIN SL | Administrador Unico | 07/12/2012 | 18/12/2015 |
Pinchas Fridrich Ran | Representante | 07/12/2012 | 18/12/2015 |
Chowanietz Thorsten | Administrador Solidario | 10/07/2009 | 07/12/2012 |
Jimenez Gutierrez Luis | Administrador Solidario | 10/07/2009 | 07/12/2012 |
Arce Sanchez Antonio | Administrador Solidario | 04/03/2009 | 10/07/2009 |
Pfeffer Florian Rupert | Administrador Solidario | 10/07/2009 | |
Kistner Rainer | Administrador Solidario | 04/03/2009 |
ACTOS BORME DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARQUE 19 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 65, S 8, H M 401376, I/A 6 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 65, S 8, H M 401376, I/A 6 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
- C/ FERNANDEZ DE LA HOZ 70 1º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 64, S 8, H M 401376, I/A 5 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-28
- COMPRA, SUSCRIPCION, TENENCIA, PERMUTA, VENTA, ADMINISTRACION Y GESTION DEVALORES MOBILIARIOS, GESTION Y EXPLOTACION DE INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 61, S 8, H M 401376, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
- C/ JORGE JUAN 8 1& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 61, S 8, H M 401376, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 61, S 8, H M 401376, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 61, S 8, H M 401376, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 61, S 8, H M 401376, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 61, S 8, H M 401376, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28