JIMENEZ GUTIERREZ LUIS
Informe ejecutivo de JIMENEZ GUTIERREZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 69
Empresas inactivas: 66
CARGOS DE JIMENEZ GUTIERREZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HITRASME RODAMIENTOS SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2014 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GUTIERREZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GUTIERREZ LUIS
Empresa: GESINTRES GESTORES INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 31, S 8, H MA120900, I/A 3 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-29
Empresa: GESINTRES GESTORES INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 30, S 8, H MA120900, I/A 2 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-29
Empresa: HITRASME RODAMIENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Estevez Jimenez Agustin
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 73, S 8, H J 7263, I/A 4 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-23
Empresa: HITRASME RODAMIENTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Estevez Jimenez Agustin
- Jimenez Gutierrez Luis
- Perez Gijon Francisco
- Perez Lloret Jose
Consejero
- Estevez Jimenez Agustin
- Jimenez Gutierrez Luis
- Perez Gijon Francisco
- Perez Lloret Jose
Presidente
- Jimenez Gutierrez Luis
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 73, S 8, H J 7263, I/A 4 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-23
Administrador Solidario
- Chowanietz Thorsten
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22485 , F 2, S 8, H M 401782, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Administrador Solidario
- Chowanietz Thorsten
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 41, S 8, H M 401374, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Administrador Solidario
- Chowanietz Thorsten
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 131, S 8, H M 401383, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Administrador Solidario
- Chowanietz Thorsten
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 22, S 8, H M 401372, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Administrador Solidario
- Chowanietz Thorsten
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 141, S 8, H M 401384, I/A 4 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Administrador Solidario
- Chowanietz Thorsten
- Jimenez Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22466 , F 121, S 8, H M 401382, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ GUTIERREZ LUIS
Mostramos los datos de JIMENEZ GUTIERREZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GUTIERREZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos