ENERGETICA D'INSTAL LACIONS SANITARIES SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social ENERGETICA D'INSTAL LACIONS SANITARIES SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENERGETICA D'INSTAL LACIONS SANITARIES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGETICA D'INSTAL LACIONS SANITARIES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Daroca Marta | Consejero | 30/03/2010 | 31/12/2012 |
Alvarez Daroca Marta | Consejero Delegado | 30/03/2010 | 31/12/2012 |
Martinez Castejon Roldan | Liquidador | 21/02/2012 | 31/12/2012 |
Bernaus Esteve Eduard | Consejero | 03/11/2011 | 21/02/2012 |
Blanco Campanero Maria | Consejero | 03/11/2011 | 21/02/2012 |
Correa Gegundez Maria Carmen | Consejero | 03/11/2011 | 21/02/2012 |
Escobar Sanchez Juan Jose | Consejero | 03/11/2011 | 21/02/2012 |
Masia Ayala Maria Teresa | Consejero | 30/05/2011 | 21/02/2012 |
Masia Ayala Maria Teresa | Consejero Delegado | 30/05/2011 | 21/02/2012 |
Pallares Albaladejo Sandra | Secretario No Consejero | 21/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERGETICA D'INSTAL LACIONS SANITARIES SA
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 187, S 8, H B 21005, I/A 30 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 187, S 8, H B 21005, I/A 29 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 187, S 8, H B 21005, I/A 29 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 187, S 8, H B 21005, I/A 29 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 186, S 8, H B 21005, I/A 28 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 186, S 8, H B 21005, I/A 28 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 186, S 8, H B 21005, I/A 27 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 185, S 8, H B 21005, I/A 26 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 185, S 8, H B 21005, I/A 26 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-96-08