CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLIVERS SOCIETAT MUNICIPAL SL | REPR.143 RRM | 20/03/2012 | 24/08/2012 |
ENERGETICA D'INSTAL LACIONS SANITARIES SA | Consejero | 03/11/2011 | 21/02/2012 |
VINCULACIONES DE CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN
Empresa: MOLINS ENERGIA SL
REPR.143 RRM
- Correa Gegundez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41056 , F 102, S 8, H B 186669, I/A 21 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Empresa: MOLINS ENERGIA SL
REPR.143 RRM
- Correa Gegundez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41056 , F 102, S 8, H B 186669, I/A 20 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-08
Consejero Delegado
Consejero
- Bernaus Esteve Eduard
- Blanco Campanero Maria
- Correa Gegundez Maria Carmen
- Escobar Sanchez Juan Jose
- Masia Ayala Maria Teresa
- Pujol Riera Miquel
- Sanchez Busques Eva
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 187, S 8, H B 21005, I/A 29 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Consejero
- Bernaus Esteve Eduard
- Blanco Campanero Maria
- Correa Gegundez Maria Carmen
- Escobar Sanchez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 186, S 8, H B 21005, I/A 28 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Información de CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREA GEGUNDEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos