ECO ADVANCE ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Camino Ancho, 52
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECO ADVANCE ENERGY SL
CIF B87710877
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2016
Nombres Anteriores
- ENECO BIOCOMBUSTIBLES SL
- ENECO BIOFUELS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario FIROVI SA
VINCULACIONES DE ECO ADVANCE ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECO ADVANCE ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIROVI SA | Socio Unico | 25/01/2017 | 28/03/2018 |
Rodriguez Villa Matons Augusto | Liquidador | 28/03/2018 | 28/03/2018 |
Rodriguez Villa Matons Augusto | Administrador Unico | 25/01/2017 | 28/03/2018 |
ACTOS BORME DE ECO ADVANCE ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 117, S 8, H M 636833, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 117, S 8, H M 636833, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 117, S 8, H M 636833, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 117, S 8, H M 636833, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: ENECO BIOFUELS SL
- ECO ADVANCE ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 117, S 8, H M 636833, I/A 3 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-28
Empresa: ENECO BIOCOMBUSTIBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 117, S 8, H M 636833, I/A 2 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Empresa: ENECO BIOCOMBUSTIBLES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 115, S 8, H M 636833, I/A 1 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: ENECO BIOCOMBUSTIBLES SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 115, S 8, H M 636833, I/A 1 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: ENECO BIOCOMBUSTIBLES SL
Dirección:C/ CAMINO ANCHO 52 - (URBANIZACION LA MORALEJA) (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:16/12/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: a) La representación y distribución de tecnologías productoras de combustibles y gases de tercera generación, b) La producción, instalación, venta, y/o arrendamiento de plantas de producción de biocombustibles emulsionados y de plantas de producción de gas hidrógeno, y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 115, S 8, H M 636833, I/A 1 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28