ENCLAVES DEL MUNDO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leganitos, 47
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ENCLAVES DEL MUNDO SA
CIF A81407322
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor BARRAGAN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ENCLAVES DEL MUNDO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENCLAVES DEL MUNDO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Jorquera Amalia | Administrador Solidario | 28/06/2012 | 20/11/2014 |
BARRAGAN AUDITORES SLP | Auditor | 14/02/2014 | 20/11/2014 |
Centeno Sansegundo Francisco | Auditor | 17/06/2013 | 20/11/2014 |
Gomez Aranda David | Liquidador | 20/11/2014 | 20/11/2014 |
Gomez Aranda David | Administrador Solidario | 17/08/2010 | 20/11/2014 |
Gomez Aranda Maria Dolores | Apoderado Solidario | 17/07/2012 | 20/11/2014 |
Gomez Aranda Maria Dolores | Apoderado | 22/06/2011 | 20/11/2014 |
Gomez Aranda Raquel | Apoderado Solidario | 17/07/2012 | 20/11/2014 |
Gomez Aranda Francisco Javier | Administrador Solidario | 17/08/2010 | 13/06/2012 |
ACTOS BORME DE ENCLAVES DEL MUNDO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 78, S 8, H M 170616, I/A 18 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 78, S 8, H M 170616, I/A 18 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 78, S 8, H M 170616, I/A 18 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 78, S 8, H M 170616, I/A 18 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 78, S 8, H M 170616, I/A 17 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 77, S 8, H M 170616, I/A 16 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 74, S 8, H M 170616, I/A 15 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 74, S 8, H M 170616, I/A 14 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795 , F 74, S 8, H M 170616, I/A 13 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-28