EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Gibraleón
Provincia Huelva
Razón Social EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL
CIF B21270103
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Carrasco Roman Jesus | Liquidador Solidario | 07/04/2016 | 29/11/2016 |
Infante Gomez Eduardo | Consejero | 05/08/2011 | 29/11/2016 |
Pizarro Bayo Jose | Liquidador Solidario | 07/04/2016 | 29/11/2016 |
Ramos Marquez Diego Antonio | Liquidador Solidario | 07/04/2016 | 29/11/2016 |
Reinoso Carriedo Antonio | Consejero | 05/08/2011 | 29/11/2016 |
Dominguez Martin Antonio Cristobal | Consejero | 07/04/2016 | |
Dominguez Redondo Marta | Consejero Delegado Solidario | 21/08/2015 | 07/04/2016 |
Dominguez Redondo Marta | Vicepresidente | 21/08/2015 | 07/04/2016 |
Dominguez Redondo Marta | Consejero | 21/08/2015 | 07/04/2016 |
Garcia Rodriguez Beatriz | Consejero | 04/03/2014 | 07/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 16 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-21
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 16 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 15 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 15 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 15 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 15 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 15 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 203, S 8, H H 7330, I/A 14 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-21
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 203, S 8, H H 7330, I/A 14 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-21
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 203, S 8, H H 7330, I/A 13 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-21