REINOSO CARRIEDO ANTONIO
Informe ejecutivo de REINOSO CARRIEDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REINOSO CARRIEDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL | Consejero | 05/08/2011 | 29/11/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL | Secretario No Consejero | 08/04/2013 | 07/04/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDAS ODIEL SL | Secretario | 05/08/2011 | 08/04/2013 |
VINCULACIONES DE REINOSO CARRIEDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REINOSO CARRIEDO ANTONIO
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Reinoso Carriedo Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 204, S 8, H H 7330, I/A 15 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
Consejero
Secretario No Consejero
- Reinoso Carriedo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 198, S 8, H H 7330,H , I/ 12 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-21
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Reinoso Carriedo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 198, S 8, H H 7330,H , I/ 12 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-21
Consejero
Presidente
Secretario
- Reinoso Carriedo Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 37, S 8, H H 7330,H , I/ 9 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-21
Consejero
Presidente
Secretario
- Reinoso Carriedo Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 37, S 8, H H 7330,H , I/ 9 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-21
Información de REINOSO CARRIEDO ANTONIO
Mostramos los datos de REINOSO CARRIEDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REINOSO CARRIEDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos