EMOTIONWINES SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL BIRIBIL, NAVE 19. C.P.01300
Municipio Laguardia
Provincia Áraba/Alava
Razón Social EMOTIONWINES SL
CIF B01500685
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Cultivo de la vid
Fecha de Constitución 22/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
VINCULACIONES DE EMOTIONWINES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMOTIONWINES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier | Socio Unico | 20/09/2012 | 03/12/2018 |
Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier | Administrador Unico | 20/09/2012 | 03/12/2018 |
Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier | Liquidador | 03/12/2018 | 03/12/2018 |
ACTOS BORME DE EMOTIONWINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 43, S 8, H VI 16099, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 43, S 8, H VI 16099, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 43, S 8, H VI 16099, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-01
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 43, S 8, H VI 16099, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-01
- Prestación de servicios vitivinícolas a empresa del mismo sector; comercio de artículos relacionados con al vitivinicultura; pretación de servicios de turismo enológico, marketing y publicidad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 42, S 8, H VI 16099, I/A 2 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-01
- Modificados los artículos 2º y 10º Estatutarios; incluyéndose en los estatutos sociales el nuevo artículo 10º-bis.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 42, S 8, H VI 16099, I/A 2 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 41, S 8, H VI 16099, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-01
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 41, S 8, H VI 16099, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-01
Dirección:POLIG INDUSTRIAL BIRIBIL, NAVE 19. C.P.01300 (LAGUARDIA)
Comienzo de operaciones:22/06/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Explotación de fincas rústicas, cultivo de la vid, directa o indirectamente, mediante arrendamientos, aparcerías o cualquier otra figura jurídica existente. b) La compraventa de uva, elaboración, comercialización, distribución y compraventa de todos los productos de ella derivados y especialmente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 41, S 8, H VI 16099, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-01