GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUA VEGETAL Y EMOCIONAL SL | Socio Unico | 25/09/2018 | |
AGUA VEGETAL Y EMOCIONAL SL | Administrador Unico | 25/09/2018 | |
BASQUE VENTURE CAPITAL SL | Socio Unico | 23/07/2012 | |
BASQUE VENTURE CAPITAL SL | Administrador Unico | 23/07/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER
Empresa: EMOTIONWINES SL
Liquidador
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 43, S 8, H VI 16099, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-01
Empresa: EMOTIONWINES SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Liquidador
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 43, S 8, H VI 16099, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-01
Empresa: AGUA VEGETAL Y EMOCIONAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5791 , F 216, S 8, H BI 72226, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-48
Empresa: AGUA VEGETAL Y EMOCIONAL SL
Socio Único
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5791 , F 216, S 8, H BI 72226, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-48
Empresa: EMOTIONWINES SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 41, S 8, H VI 16099, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-01
Empresa: EMOTIONWINES SL
Socio Único
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 41, S 8, H VI 16099, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-01
Empresa: BASQUE VENTURE CAPITAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5303 , F 206, S 8, H BI 60712, I/A 1 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Empresa: BASQUE VENTURE CAPITAL SL
Socio Único
- Gonzalez De Arrilucea Gorroño Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5303 , F 206, S 8, H BI 60712, I/A 1 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Información de GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER
Mostramos los datos de GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DE ARRILUCEA GORROÑO ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos