EMOTIFANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miño, 20
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMOTIFANS SL
CIF B91985622
Capital Social 3003.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 24/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EMOTIFANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMOTIFANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llano Ricote Jesus | Liquidador Unico | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
Llano Ricote Jesus | Administrador Unico | 19/11/2012 | 11/06/2014 |
Llano Ricote Jesus | Administrador Solidario | 13/07/2012 | 19/11/2012 |
Pulpillo Fernandez Juan Miguel | Administrador Solidario | 13/07/2012 | 19/11/2012 |
ACTOS BORME DE EMOTIFANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 2 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 2 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 2 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 44, S 8, H SE 93982, I/A 1 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Dirección:C/ MIÑO 20 4º - DERECHA, 41.011 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:24/04/12
Capital:3.003,00 Euros
Objeto social:- La gestión, transformación, promoción, comercialización, explotación y marketing de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, instrumentos musicales y artículos de gimnasia. - La gestión, transformación, comercialización y explotación de Publicidad;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 44, S 8, H SE 93982, I/A 1 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41