PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PULPILLO & COUNSELORS SLP | Soc.Prof. | 22/07/2016 | |
PULPILLO & COUNSELORS SLP | Administrador Unico | 22/07/2016 | |
PULPILLO & COUNSELORS SLP | Socio Unico | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Empresa: PULPILLO & COUNSELORS SL
Administrador Unico
- Pulpillo Fernandez Juan Miguel
Soc.Prof.
- Pulpillo Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 44, S 8, H SE 96525, I/A 2 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-41
Empresa: PULPILLO & COUNSELORS SL
Administrador Unico
- Pulpillo Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 44, S 8, H SE 96525, I/A 2 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-41
Empresa: PULPILLO & COUNSELORS SL
Administrador Unico
- Pulpillo Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 43, S 8, H SE 96525, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-41
Empresa: PULPILLO & COUNSELORS SL
Socio Único
- Pulpillo Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663 , F 43, S 8, H SE 96525, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-41
Empresa: EMOTIFANS SL
Administrador Solidario
- Llano Ricote Jesus
- Pulpillo Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 46, S 8, H SE 93982, I/A 2 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Empresa: EMOTIFANS SL
Administrador Solidario
- Llano Ricote Jesus
- Pulpillo Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 44, S 8, H SE 93982, I/A 1 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Información de PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PULPILLO FERNANDEZ JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos