ROSETTA VM CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING SPAIN SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ROSETTA VM CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING SPAIN SA
CIF A80633746
Nombres Anteriores
- EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING SPAIN SA
- EMI CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING SPAIN SA
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BMG RIGHTS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION (SPAIN) SL
VINCULACIONES DE ROSETTA VM CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSETTA VM CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Viviano Leire | Apoderado Solidario | 25/10/2012 | 30/12/2013 |
Alcalde Viviano Leire | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 30/12/2013 |
Alcalde Viviano Leire | Apoderado | 18/11/2011 | 30/12/2013 |
Alonso Lopez David | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 30/12/2013 |
Alonso Puig Juan Ignacio | Apoderado Solidario | 25/10/2012 | 30/12/2013 |
BMG RIGHTS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION (SPAIN) SL | Socio Unico | 05/11/2013 | 30/12/2013 |
Carrapos Duran Francisco | Apoderado | 18/11/2011 | 30/12/2013 |
Dean Rodriguez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 30/12/2013 |
Difonso Argentin Gonzalo | Apoderado Solidario | 15/11/2011 | 30/12/2013 |
Dressendorfer Jens Maximilian | Consejero | 05/11/2013 | 30/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROSETTA VM CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 2, S 8, H M 117717, I/A 47 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 2, S 8, H M 117717, I/A 47 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 2, S 8, H M 117717, I/A 47 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 2, S 8, H M 117717, I/A 46 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 2, S 8, H M 117717, I/A 46 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 2, S 8, H M 117717, I/A 45 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 1, S 8, H M 117717, I/A 44 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 1, S 8, H M 117717, I/A 44 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
- ROSETTA VM CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 1, S 8, H M 117717, I/A 43 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-28
- POR EL ORGANO DE ADMINISTRACION EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2012, SE ACUERDA LA EMISION DE 1 TITULO MULTIPLE, REPRESENTATIVO DE 10.000 ACCIONES NOMINATIVAS, NUMEROS 1 AL 10.000, INCLUSIVE, DE 60.000 EUROS DE VALOR NOMINAL TOTAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12424 , F 185, S 8, H M 117717, I/A 15-M (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28