EMASCASAR SL - EXTINGUIDA
Municipio El Casar
Provincia Guadalajara
Razón Social EMASCASAR SL
CIF B19237338
Actividad Captación, depuración y distribución de agua
Fecha de Constitución 01/06/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EMASCASAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMASCASAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sanchez Juan Miguel | Secretario No Consejero | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
Gonzalez Sanchez Juan Miguel | Apoderado | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
Gonzalez Sanchez Juan Miguel | Liquidador Mancomunado | 01/06/2015 | 01/06/2015 |
Jimenez Palos Cesar Augusto | Consejero | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
Michel Ayello Jean | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
Michel Ayello Jean | Consejero | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
Michel Ayello Jean | Liquidador Mancomunado | 01/06/2015 | 01/06/2015 |
Sanz Perez Pablo | Presidente | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
Sanz Perez Pablo | Apoderado | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
Sanz Perez Pablo | Consejero | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMASCASAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 167, S 8, H GU 6437, I/A 5 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 167, S 8, H GU 6437, I/A 5 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-19
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 167, S 8, H GU 6437, I/A 5 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-19
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 167, S 8, H GU 6437, I/A 5 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 166, S 8, H GU 6437, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-19
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 166, S 8, H GU 6437, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-19
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-19
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-19
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 166, S 8, H GU 6437, I/A 3 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-19
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 166, S 8, H GU 6437, I/A 3 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-19