SANZ PEREZ PABLO
Informe ejecutivo de SANZ PEREZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANZ PEREZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMASCASAR SL | Presidente | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
EMASCASAR SL | Apoderado | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
EMASCASAR SL | Consejero | 14/05/2012 | 01/06/2015 |
EMASCASAR SL | Liquidador Mancomunado | 01/06/2015 | 01/06/2015 |
EL MEJOR TIPO SL | Administrador Unico | 28/10/2013 | |
EL MEJOR TIPO SL | Liquidador | 28/10/2013 | 28/10/2013 |
EMASCASAR SL | Consejero | 31/03/2011 | 14/05/2012 |
GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL | Secretario | 19/04/2011 | |
GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/04/2011 | |
GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL | Consejero | 19/04/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANZ PEREZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ PEREZ PABLO
Empresa: EMASCASAR SL
Liquidador Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Juan Miguel
- Michel Ayello Jean
- Sanz Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 167, S 8, H GU 6437, I/A 5 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-19
Empresa: EMASCASAR SL
Consejero
Presidente
- Sanz Perez Pablo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 167, S 8, H GU 6437, I/A 5 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-19
Empresa: EL MEJOR TIPO SL
Liquidador
- Sanz Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15308 , F 95, S 8, H M 256556, I/A 9 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: EL MEJOR TIPO SL
Administrador Unico
- Sanz Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15308 , F 95, S 8, H M 256556, I/A 9 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: EMASCASAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Sanchez Juan Miguel
- Sanz Perez Pablo
Consejero
Presidente
- Sanz Perez Pablo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 166, S 8, H GU 6437, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-19
Empresa: EMASCASAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 166, S 8, H GU 6437, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-19
Empresa: GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Perez Pablo
Consejero
- Sanz Perez Pablo
Secretario
- Sanz Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 174, S 8, H GU 6674, I/A 11 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-19
Empresa: EMASCASAR SL
Consejero
- Alonso Gordo Santiago
- Cibrian Uzal Rosa
- Sanz Perez Pablo
- Vidal Gonzalez Ramon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 166, S 8, H GU 6437, I/A 3 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-19
Empresa: COLEGIO MONTEALBIR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Perez Pablo
Consejero
- Sanz Perez Pablo
Secretario
- Sanz Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23003 , F 201, S 8, H M 412124, I/A 10 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Información de SANZ PEREZ PABLO
Mostramos los datos de SANZ PEREZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ PEREZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos