ELSTER GMBH - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Vila, 15
Código Postal 08911
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELSTER GMBH
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 28/10/2013
VINCULACIONES DE ELSTER GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELSTER GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acuña Garcia Oscar | Apoderado Sucursal | 16/01/2019 | 26/10/2021 |
Alaminos Garcia Hector Julio | REPR.SUCURS. | 08/11/2013 | 26/10/2021 |
Fernandez Carneiro Jose-alberto | Apoderado Sucursal | 16/01/2019 | 26/10/2021 |
Fernandez De Cordova Ybañez Aymar | Apoderado Sucursal | 16/01/2019 | 26/10/2021 |
Minguez Martin Norberto | Apoderado Sucursal | 16/01/2019 | 30/01/2020 |
ACTOS BORME DE ELSTER GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 190, S 8, H B 444193, I/A 9 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Apoderado Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 7, S 8, H B 444193, I/A 8 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
- CL PAU VILA 15-19 (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 7, S 8, H B 444193, I/A 7 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 7, S 8, H B 444193, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Apoderado Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 6, S 8, H B 444193, I/A 5 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Apoderado Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 6, S 8, H B 444193, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Apoderado Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 5, S 8, H B 444193, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 4, S 8, H B 444193, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 1, S 8, H B 444193, I/A 1 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Dirección:CL MATARO 17, NAVE 9,POL.IND.LES GRASES (SANT FELIU DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:28/10/13
Capital:0,00 Euros
Objeto social:TODAS LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES RELACIONADAS CON LA MEDICION Y CONTADORES DE GAS.EN PARTICULAR,LA DISTRIBUCION DE MATERIALES ASOCIADOS Y SOFTWARE Y OTROS DISPOSITIVOS DE MEDICION,CONTROL Y COMUNICACION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 1, S 8, H B 444193, I/A 1 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08