ACUÑA GARCIA OSCAR
Informe ejecutivo de ACUÑA GARCIA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ACUÑA GARCIA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERQUIM SA | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
FERRER INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
ECLIPSE COMBUSTION SL | Apoderado Solidario | 11/02/2019 | |
HONEYWELL UOP SPAIN PROJECT SL | Apoderado | 24/09/2018 | |
ELSTER MEDICION SA | Apoderado | 24/08/2018 | |
HONEYWELL SL | Apoderado | 19/03/2018 | |
HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA | Apoderado | 19/03/2018 |
VINCULACIONES DE ACUÑA GARCIA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACUÑA GARCIA OSCAR
Empresa: INTERQUIM SA
Apoderado Solidario
- Acuña Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 195, S 8, H B 78067, I/A 179 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Acuña Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 225, S 8, H B 184105, I/A 141 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Acuña Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48110 , F 106, S 8, H B 78309, I/A 238 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: ECLIPSE COMBUSTION SL
Apoderado Solidario
- Acuña Garcia Oscar
- Fernandez De Cordova Ybañez Aymar
- Minguez Martin Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41291 , F 82, S 8, H B 128970, I/A 40 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Empresa: ELSTER GMBH
Apoderado Sucursal
- Acuña Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 6, S 8, H B 444193, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Empresa: HONEYWELL UOP SPAIN PROJECT SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Acuña Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35036 , F 17, S 8, H M 630095, I/A 4 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Apoderado
- Acuña Garcia Oscar
- Fernandez De Cordova Ybañez Aymar
- Minguez Martin Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 165, S 8, H SS 35009, I/A 29 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
Empresa: HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado
- Acuña Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 15, S 8, H M 106204, I/A 51 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado
- Acuña Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34508 , F 55, S 8, H M 90003, I/A 160 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Información de ACUÑA GARCIA OSCAR
Mostramos los datos de ACUÑA GARCIA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACUÑA GARCIA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos