ELORZA CODINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Rosales, 4
Código Postal 50008
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social ELORZA CODINA SL
CIF B50636679
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELORZA CODINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELORZA CODINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Codina Bruch Luis | Consejero | 16/03/2018 | 26/03/2024 |
Codina Llavina Silvia | Secretario No Consejero | 28/03/2011 | 26/03/2024 |
Codina Verdaguer Jacinto | Consejero | 26/03/2024 | |
Elorza Navarro Jose Maria | Consejero | 26/03/2024 | |
Elorza Pardo Jose Alfonso | Presidente | 28/03/2011 | 26/03/2024 |
Elorza Pardo Jose Alfonso | Liquidador | 26/03/2024 | 26/03/2024 |
Elorza Pardo Jose Alfonso | Consejero | 26/03/2024 | |
Elorza Pardo Jose Alfonso | Consejero Delegado | 26/03/2024 | |
Codina Verdaguer Eduardo | Consejero | 16/03/2018 | |
Codina Verdaguer Jacinto | Presidente | 28/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELORZA CODINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 90, S 8, H Z 16368, I/A 11 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 90, S 8, H Z 16368, I/A 11 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 90, S 8, H Z 16368, I/A 11 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 90, S 8, H Z 16368, I/A 11 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARtículo 19º.- CARACTER GRATUITO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. El cargo de administrador es gratuito.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 90, S 8, H Z 16368, I/A 10 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 89, S 8, H Z 16368, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 89, S 8, H Z 16368, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-50
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 89, S 8, H Z 16368, I/A 8 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-50
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 89, S 8, H Z 16368, I/A 8 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-50