CODINA LLAVINA SILVIA
Informe ejecutivo de CODINA LLAVINA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CODINA LLAVINA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES CODINA SA | Administrador Solidario | 10/03/2021 | |
TRANSPORTES CODINA SA | Administrador Solidario | 01/04/2016 | |
TRANSPORTES CODINA SA | Administrador Solidario | 08/06/2011 | |
PROMOCIONS CAL EDU SL | Secretario | 07/06/2011 | |
PROMOCIONS CAL EDU SL | Consejero | 07/06/2011 | |
PROMOCIONS CAL EDU SL | Consejero Delegado | 07/06/2011 |
VINCULACIONES DE CODINA LLAVINA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CODINA LLAVINA SILVIA
Empresa: ELORZA CODINA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Codina Llavina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 90, S 8, H Z 16368, I/A 11 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
Empresa: TRANSPORTES CODINA SA
Administrador Solidario
- Codina Bruch Lluis
- Codina Llavina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33630 , F 8, S 8, H B 57176, I/A 41 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: TRANSPORTES CODINA SA
Administrador Solidario
- Codina Bruch Lluis
- Codina Llavina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33630 , F 8, S 8, H B 57176, I/A 39 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
Empresa: SALCAT 2000 SL
Administrador Solidario
- Codina Llavina Silvia
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31962 , F 219, S 8, H B 202680, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-08
Empresa: TRANSPORTES CODINA SA
Apoderado
- Codina Bruch Lluis
- Codina Llavina Jacint
- Codina Llavina Silvia
- Molist Pla Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33630 , F 7, S 8, H B 57176, I/A 35 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: SALCAT 2000 SL
Administrador Solidario
- Codina Llavina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31962 , F 219, S 8, H B 202680, I/A 3 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-08
Empresa: TRANSPORTES CODINA SA
Administrador Solidario
- Codina Bruch Lluis
- Codina Llavina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33630 , F 6, S 8, H B 57176, I/A 32 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-08
Empresa: PROMOCIONS CAL EDU SL
Consejero Delegado
- Codina Bruch Lluis
- Codina Llavina Silvia
Consejero
- Codina Bruch Lluis
- Codina Llavina Silvia
- Codina Verdaguer Eduard
- Codina Verdaguer Jacint
Presidente
Secretario
- Codina Llavina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31631 , F 125, S 8, H B 196543, I/A 7 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-08
Empresa: ELORZA CODINA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Codina Llavina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 89, S 8, H Z 16368, I/A 8 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-50
Información de CODINA LLAVINA SILVIA
Mostramos los datos de CODINA LLAVINA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CODINA LLAVINA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos