ELIBET MOVIE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE CARABANCHEL A POZUELO KM 5,600 Km - EDIFI
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social ELIBET MOVIE SL
CIF B86774775
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 27/06/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELIBET MOVIE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELIBET MOVIE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torrisi David | Administrador Solidario | 15/06/2015 | 18/09/2024 |
Torrisi Stefano Angelo | Liquidador | 18/09/2024 | 18/09/2024 |
Torrisi Stefano Angelo | Administrador Solidario | 24/09/2014 | 18/09/2024 |
Merli Vincenzo | Administrador Solidario | 24/09/2014 | 15/06/2015 |
Torrisi Stefano Angelo | Socio Unico | 07/08/2013 | 24/09/2014 |
Torrisi Stefano Angelo | Administrador Unico | 07/08/2013 | 24/09/2014 |
ACTOS BORME DE ELIBET MOVIE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561772, I/A 5 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561772, I/A 5 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561772, I/A 5 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561772, I/A 5 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 162, S 8, H M 561772, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 162, S 8, H M 561772, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
- CTRA DE CARABANCHEL A POZUELO KM 5,600 Km - EDIFI (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 162, S 8, H M 561772, I/A 3 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 162, S 8, H M 561772, I/A 2 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 162, S 8, H M 561772, I/A 2 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31211 , F 162, S 8, H M 561772, I/A 2 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28