ELFLEX CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social ELFLEX CONSULTING SL
CIF B92927573
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 10/03/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mostue Liv Marie
VINCULACIONES DE ELFLEX CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELFLEX CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Goransson Karl Johan | Apoderado | 25/07/2011 | 19/01/2022 |
Mostue Liv Marie | Administrador Unico | 20/08/2015 | 19/01/2022 |
Mostue Liv Marie | Socio Unico | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Mostue Liv Marie | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Bjerkholt Kristian | Administrador Unico | 20/08/2015 |
ACTOS BORME DE ELFLEX CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 3 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 3 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29