MOSTUE LIV MARIE
Informe ejecutivo de MOSTUE LIV MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MOSTUE LIV MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELFLEX CONSULTING SL | Administrador Unico | 20/08/2015 | 19/01/2022 |
ELFLEX CONSULTING SL | Socio Unico | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
ELFLEX CONSULTING SL | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
REAL HOME PREFAB SL | Administrador Solidario | 20/11/2013 | 30/12/2021 |
REAL HOME PREFAB SL | Liquidador | 30/12/2021 | 30/12/2021 |
ABDERA PROPERTIES SL | Administrador Unico | 20/12/2013 | 18/06/2020 |
ABDERA PROPERTIES SL | Socio Unico | 18/06/2020 | 18/06/2020 |
ABDERA PROPERTIES SL | Socio único | 18/06/2020 | |
ABDERA PROPERTIES SL | Liquidador | 18/06/2020 | 18/06/2020 |
WAHWAH SPA SL | Liquidador | 26/07/2013 | 26/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOSTUE LIV MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSTUE LIV MARIE
Empresa: ELFLEX CONSULTING SL
Liquidador
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Empresa: ELFLEX CONSULTING SL
Administrador Unico
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Empresa: ELFLEX CONSULTING SL
Nuevo Socio Único
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Empresa: REAL HOME PREFAB SL
Liquidador
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4561, L 3470, F 70, S 8, H MA 98786, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-29
Empresa: REAL HOME PREFAB SL
Administrador Solidario
- Mostue Liv Marie
- Ostrat Birger Marius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4561, L 3470, F 70, S 8, H MA 98786, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-29
Empresa: ABDERA PROPERTIES SL
Liquidador
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677, L 2588, F 49, S 8, H MA 73674, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-29
Empresa: ABDERA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Mostue Liv Marie
Socio único
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677, L 2588, F 49, S 8, H MA 73674, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-29
Empresa: ABDERA PROPERTIES SL
Socio Único
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677, L 2588, F 49, S 8, H MA 73674, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-29
Empresa: ELFLEX CONSULTING SL
Administrador Unico
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499, L 3408, F 94, S 8, H MA 96849, I/A 3 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-29
Empresa: ABDERA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Mostue Liv Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677, L 2588, F 49, S 8, H MA 73674, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-29
VER MAS ACTOS
Información de MOSTUE LIV MARIE
Mostramos los datos de MOSTUE LIV MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSTUE LIV MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos