ELEVADORES DE SALAMANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Enrique de Sena, 22
Código Postal 37007
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELEVADORES DE SALAMANCA SL
CIF B37449477
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 07/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mediavilla Cesteros Nicolas
Propietario FAIN ASCENSORES SA
VINCULACIONES DE ELEVADORES DE SALAMANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEVADORES DE SALAMANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAIN ASCENSORES SA | Socio Unico | 26/07/2012 | 15/04/2013 |
Mediavilla Cesteros Nicolas | Administrador Unico | 26/07/2012 | 15/04/2013 |
Mediavilla Cesteros Nicolas | Apoderado | 16/01/2012 | 15/04/2013 |
Fernandez Bermejo Francisco Jose | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 26/07/2012 |
Rivas Rodrigo Marco Antonio | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 26/07/2012 |
Goenaga Palancares Ana | Administrador Unico | 28/06/2010 |
ACTOS BORME DE ELEVADORES DE SALAMANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 192, S 8, H SA 11432, I/ACIERR (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 192, S 8, H SA 11432, I/ACIERR (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 192, S 8, H SA 11432, I/A 7 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-37
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 192, S 8, H SA 11432, I/A 6 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 192, S 8, H SA 11432, I/A 6 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 192, S 8, H SA 11432, I/A 6 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 191, S 8, H SA 11432, I/A 5 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-37
- PASEO ENRIQUE DE SENA 22 - LOCAL 17 (SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 191, S 8, H SA 11432, I/A 4 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-37