RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVHER ELEVADORES SL | Administrador Unico | 05/10/2023 | |
INMOCAM SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 07/10/2021 | |
PADEL MONTALVO SL | Administrador Solidario | 23/06/2021 | |
ZULUX EFICIENCIA ENERGETICA 2021 SL | Administrador Solidario | 18/02/2021 | |
PADEL MONTALVO SL | Apoderado Solidario | 04/01/2018 | |
PROYECTOS Y REFORMAS DE SALAMANCA SL | Administrador Solidario | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO
Empresa: RIVHER ELEVADORES SL
Administrador Unico
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 98, S 8, H SA 19248, I/A 2 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-37
Empresa: RIVHER ELEVADORES SL
Administrador Solidario
- Jimenez Hernandez Roberto
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 98, S 8, H SA 19248, I/A 2 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-37
Empresa: RIVHER ELEVADORES SL
Administrador Solidario
- Jimenez Hernandez Roberto
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 95, S 8, H SA 19248, I/A 1 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-37
Empresa: INMOCAM SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Campo Echevarria Carlos Alberto
- Goyenechea Lozano Arturo
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 15, S 8, H SA 18484, I/A 1 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-37
Empresa: PADEL MONTALVO SL
Administrador Solidario
- Campo Echevarria Carlos Alberto
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 146, S 8, H SA 16984, I/A 5 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-37
Empresa: ZULUX EFICIENCIA ENERGETICA 2021 SL
Administrador Solidario
- Campo Echevarria Carlos Alberto
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 204, S 8, H SA 18201, I/A 1 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-37
Empresa: PADEL HOME SL
Consejero
- Gomez Santos Antonio-luis
- Martinez Carabias Carlos
- Merino Gonzalez Antonio
- Palomares Diaz Juan- Antonio
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Presidente
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 53, S 8, H SA 13822, I/A 17 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-37
Empresa: PADEL MONTALVO SL
Apoderado Solidario
- Palomares Diaz Juan- Antonio
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 145, S 8, H SA 16984, I/A 2 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-37
Empresa: PADEL HOME SL
Apoderado Solidario
- Chillon Garcia Mariano Ignacio
- Manrique Moral Alejandro
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 135, S 8, H SA 13822, I/A 5 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-37
Empresa: PADEL HOME SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chillon Garcia Mariano Ignacio
- Manrique Moral Alejandro
- Peralta De Bernardi Carlos
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Presidente
- Rivas Rodrigo Marco Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 134, S 8, H SA 13822, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-37
VER MAS ACTOS
Información de RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS RODRIGO MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos