ELEJALDECHU SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ELEJALDECHU SL
CIF B78678539
Nombres Anteriores
- ELEJALDECHU SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELEJALDECHU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEJALDECHU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leon Domecq Fernando | Administrador Solidario | 31/05/2012 | 14/02/2017 |
Leon Domecq Fernando Maria | Administrador Solidario | 11/10/2016 | 14/02/2017 |
Leon Domecq Tomas | Administrador Solidario | 31/05/2012 | 14/02/2017 |
Leon Domecq Tomas-maria | Administrador Solidario | 11/10/2016 | 14/02/2017 |
Leon Domecq Santiago | Administrador Solidario | 31/05/2012 |
ACTOS BORME DE ELEJALDECHU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 170, S 8, H M 71123, I/A 13 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 170, S 8, H M 71123, I/A 13 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: ELEJALDECHU SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 169, S 8, H M 71123, I/A 12 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Empresa: ELEJALDECHU SA
- Denominación y forma adoptada: ELEJALDECHU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 169, S 8, H M 71123, I/A 12 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Empresa: ELEJALDECHU SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 169, S 8, H M 71123, I/A 11 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Empresa: ELEJALDECHU SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 169, S 8, H M 71123, I/A 11 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Empresa: ELEJALDECHU SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28