ELEIRE SOLAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Albacete
Razón Social ELEIRE SOLAR SL
CIF B02452365
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 21/12/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELEIRE SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEIRE SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gotor Scasso Matias | Administrador Solidario | 20/01/2009 | 23/01/2019 |
Gotor Scasso Matias | Liquidador Solidario | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
Scasso Martinez Jorge Ignacio | Administrador Solidario | 20/01/2009 | 23/01/2019 |
Scasso Martinez Jorge Ignacio | Liquidador Solidario | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
Scasso Martinez Jorge Ignacio | Administrador Unico | 20/01/2009 |
ACTOS BORME DE ELEIRE SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-02
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-02