GOTOR SCASSO MATIAS
Informe ejecutivo de GOTOR SCASSO MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOTOR SCASSO MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NASCA EOLICA SL | Administrador Unico | 20/01/2009 | 23/01/2019 |
ELEIRE SOLAR SL | Administrador Solidario | 20/01/2009 | 23/01/2019 |
NASCA EOLICA SL | Liquidador | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
ELEIRE SOLAR SL | Liquidador Solidario | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
NASCA ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 20/01/2009 | 10/06/2011 |
MAGOSCA DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL | Administrador Solidario | 20/01/2009 | 21/01/2010 |
NASCA ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 20/01/2009 | |
NASCA EOLICA SL | Administrador Solidario | 20/01/2009 |
VINCULACIONES DE GOTOR SCASSO MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOTOR SCASSO MATIAS
Empresa: ELEIRE SOLAR SL
Liquidador Solidario
- Gotor Scasso Matias
- Scasso Martinez Jorge Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
Empresa: ELEIRE SOLAR SL
Administrador Solidario
- Gotor Scasso Matias
- Scasso Martinez Jorge Ignacio
Liquidador Solidario
- Gotor Scasso Matias
- Scasso Martinez Jorge Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
Empresa: NASCA EOLICA SL
Liquidador
- Gotor Scasso Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 51, S 8, H AB 19510, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
Empresa: NASCA EOLICA SL
Administrador Unico
- Gotor Scasso Matias
Liquidador
- Gotor Scasso Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 51, S 8, H AB 19510, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-02
Empresa: NASCA ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Gotor Scasso Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 54, S 8, H AB 19511, I/A 3 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-02
Empresa: MAGOSCA DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Solidario
- Gotor Scasso Matias
- Scasso Martinez Jorge Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 587, F 56, S 8, H AB 16133, I/A 4 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-02
Empresa: MAGOSCA DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Solidario
- Gotor Scasso Matias
- Scasso Martinez Jorge Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 587, F 56, S 8, H AB 16133, I/A 3 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-02
Empresa: ELEIRE SOLAR SL
Administrador Solidario
- Gotor Scasso Matias
- Scasso Martinez Jorge Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854, L 618, F 125, S 8, H AB 18369, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-02
Empresa: NASCA EOLICA SL
Administrador Unico
- Gotor Scasso Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 50, S 8, H AB 19510, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-02
Empresa: NASCA EOLICA SL
Administrador Solidario
- Gotor Scasso Matias
- Rodenas Zafrilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 50, S 8, H AB 19510, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-02
VER MAS ACTOS
Información de GOTOR SCASSO MATIAS
Mostramos los datos de GOTOR SCASSO MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOTOR SCASSO MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos