ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Condes de San Isidro, 12
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
CIF B93036994
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Dawes Amy Louise
VINCULACIONES DE ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dawes Amy Louise | Socio Unico | 13/01/2010 | 12/07/2013 |
Dawes Amy Louise | Administrador Unico | 13/01/2010 | 12/07/2013 |
Dawes Amy Louise | Socio único | 12/07/2013 | |
Dawes Amy Louise | Liquidador | 12/07/2013 | 12/07/2013 |
Dawes Amy Louise | Administrador Mancomunado | 17/12/2009 | 13/01/2010 |
Mesa Gomez Maria Carmen | Administrador Mancomunado | 17/12/2009 | 13/01/2010 |
ACTOS BORME DE ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 205, S 8, H MA103684, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-29
Dirección:AVDA CONDES DE SAN ISIDRO 12 1º (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:03/12/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La compra, venta y arrendamiento de bienes in muebles. La promoción inmobiliaria en general, urbanización de terrenos, adquisición, transmisión, alquiler, administración y venta, en su caso, ya de las edificaciones, ya de los terrenos, cualquiera que sea su calificación urbanística. La ejecución de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 205, S 8, H MA103684, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-29