DAWES AMY LOUISE
Informe ejecutivo de DAWES AMY LOUISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DAWES AMY LOUISE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDALAUTO VENTAS SL | Apoderado | 29/06/2016 | 14/01/2019 |
ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL | Socio Unico | 13/01/2010 | 12/07/2013 |
ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL | Administrador Unico | 13/01/2010 | 12/07/2013 |
ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL | Socio único | 12/07/2013 | |
ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL | Liquidador | 12/07/2013 | 12/07/2013 |
ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2009 | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE DAWES AMY LOUISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAWES AMY LOUISE
Empresa: ANDALAUTO VENTAS SL
Apoderado
- Dawes Amy Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5117, L 4024, F 13, S 8, H MA117419, I/A 4 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-29
Empresa: ANDALAUTO VENTAS SL
Apoderado
- Dawes Amy Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5117, L 4024, F 12, S 8, H MA117419, I/A 3 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-29
Empresa: ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Liquidador
- Dawes Amy Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Empresa: ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Dawes Amy Louise
Socio único
- Dawes Amy Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Empresa: ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Dawes Amy Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Administrador Mancomunado
- Dawes Amy Louise
- Mesa Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Socio Único
- Dawes Amy Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 206, S 8, H MA103684, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: ELEGANT INVESTMENT CONSULTANTS SL
Administrador Mancomunado
- Dawes Amy Louise
- Mesa Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 205, S 8, H MA103684, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-29
Información de DAWES AMY LOUISE
Mostramos los datos de DAWES AMY LOUISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAWES AMY LOUISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos