ELECTRICIDAD MONTAJE AUTOMOCION IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Plata, 62
Código Postal 47012
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELECTRICIDAD MONTAJE AUTOMOCION IBERICA SL
CIF B47749858
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELECTRICIDAD MONTAJE AUTOMOCION IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRICIDAD MONTAJE AUTOMOCION IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Orsi Xavier Jose | Liquidador | 09/02/2021 | 22/06/2021 |
Souto Garcia Miguel Angel | Apoderado | 24/11/2016 | 22/06/2021 |
Garcia Orsi Xavier Jose | Administrador Unico | 15/02/2016 | 09/02/2021 |
Canto Erick Pierre | Apoderado | 15/02/2016 | 24/11/2016 |
ACTOS BORME DE ELECTRICIDAD MONTAJE AUTOMOCION IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 17, S 8, H VA 27973, I/A 7 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 17, S 8, H VA 27973, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 17, S 8, H VA 27973, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 17, S 8, H VA 27973, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 16, S 8, H VA 27973, I/A 5 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 16, S 8, H VA 27973, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-47
- C/ PLATA 62 BAJO - DERECHA. POLIGONO INDUSTRIAL DE (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 16, S 8, H VA 27973, I/A 3 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 15, S 8, H VA 27973, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 13, S 8, H VA 27973, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-47
Dirección:CMNO DE ANIAGO 5 - PUENTE DUERO (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:15/01/16
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Intermediación en todas las fases de la comercialización de todo tipo de productos. Importación, exportación, compra y venta al mayor y al menor de: -Toda clase de herramientas, maquinaria, accesorios y todo tipo de materiales para la industria en general y el transporte. -Componentes eléctricos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 13, S 8, H VA 27973, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-47