SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRELO SOUTO SL | Administrador Solidario | 23/08/2023 | |
ISOGA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS SL | Socio Unico | 16/03/2021 | |
ALDIC GESTION ENERGETICA SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
ISOGA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 05/08/2020 |
VINCULACIONES DE SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL
Empresa: AGRELO SOUTO SL
Administrador Solidario
- Agrelo Romero Silvia Maria
- Souto Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 1, S 8, H SC 52791, I/A 1 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-15
Socio Único
- Souto Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 181, S 8, H C 48378, I/A 6 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-15
Empresa: ALDIC GESTION ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Souto Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 55, S 8, H C 60512, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-15
Administrador Unico
- Souto Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 181, S 8, H C 48378, I/A 5 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-15
Administrador Mancomunado
- Boquete Galan Alexia
- Souto Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 181, S 8, H C 48378, I/A 5 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-15
Apoderado
- Souto Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 16, S 8, H VA 27973, I/A 5 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-47
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS ISOGA SL
Administrador Mancomunado
- Boquete Galan Alexia
- Fraga Rey Miguel
- Souto Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 180, S 8, H C 48378, I/A 1 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-15
Empresa: ESPACIO PROINBUR SL
Administrador Solidario
- Souto Garcia Miguel Angel
- Vivar Arnaiz Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565, L 356, F 62, S 8, H BU 11895, I/A 2 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-09
Información de SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOUTO GARCIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos