ELECTRIC WALK SL - EXTINGUIDA
Razón Social ELECTRIC WALK SL
CIF B87133666
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 31/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELECTRIC WALK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRIC WALK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Hidalgo Santiago | Apoderado | 10/03/2016 | 29/08/2017 |
Sanchez Martinez Jaime | Administrador Unico | 03/11/2014 | 29/08/2017 |
Sanchez Martinez Jaime | Liquidador | 29/08/2017 | 29/08/2017 |
ACTOS BORME DE ELECTRIC WALK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 32, S 8, H M 590231, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 32, S 8, H M 590231, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 32, S 8, H M 590231, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 32, S 8, H M 590231, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 31, S 8, H M 590231, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 30, S 8, H M 590231, I/A 1 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Dirección:C/ LEON 19 3º A (GETAFE)
Comienzo de operaciones:31/10/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32792 , F 30, S 8, H M 590231, I/A 1 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28